2. | DUPUIS, Yvon est né le 11 oct 1926 à Montréal,QUÉBEC,CANADA (fils de DUPUIS, Hector et RAFFERTY, Rosanne); est mort le 1 jan 2017 à Montréal,QUÉBEC,CANADA; a été enterré le 15 jan 2017 à Montréal,QUÉBEC,CANADA. Autres événements/attributs:
- Profession: Animateur à la radio
Homme de conviction, il a été le premier animateur du matin de lignes ouvertes durant plusieurs années à CKVL, CKAC et CJMS. À sa retraite, mélomane, il a animé une émission hebdomadaire pendant plusieurs années à CIBL dédiée à la chansonnnette française tout en transmettant sa passion à de jeunes aspirants à une carrière radiophonique. Il fut également éditeur et propriétaire du journal DÉFI et chroniqueur quotidien au Journal de Montréal.
- Profession: Montréal,QUÉBEC,CANADA; Humaniste et altruiste, il a voyagé avec sa chérie, compagne et complice Roberte au tour du monde. Ils ont partagé cette passion avec leurs nombreux clients qu'ils estimaient et qui allaient les consulter à leur agence ''Voyages Yvon Dupuis''
- Profession: Il a été président fondateur de Thémis-Multifactum Inc. spécialisé dans la confection de dossiers légaux pour la cour d'Appel du Québec et la Cour Suprême.
- Profession: du 1952 au 1974; Politicien
Jeune orateur hors-pair, il a été élu député à l'âge de 25 ans ce qui faisait de lui le plus jeune parlementaire à faire face à Maurice Duplessis en 1952. Il fut par la suite élu député fédéral du comté de St-Jean-Iberville-Napierville en 1958 et par la suite Ministre d'État dans le cabinet de Lester B. Peason en 1964. Il a aussi occupé la fonction de chef provincial du Ralliement Créditiste en 1973.
Notes:
Biographie
Né à Montréal, le 11 octobre 1926, fils d'Hector Dupuis, agent d'assurance, et de Rosanne (Annie) Rafferty.
Fit ses études au Collège de Varennes, au Collège de Longueuil et à l'École normale Jacques-Cartier à Montréal.
Courtier d'assurance et propriétaire de deux magasins de musique. Cofondateur et président de la Société Thémis Multifactum de 1965 à 1972. Fondateur du journal Défi.
Membre du Club de réforme, de l'Association France-Amérique et des Chevaliers de Colomb.
Élu député libéral dans Montréal-Sainte-Marie en 1952. Défait en 1956. Candidat libéral indépendant défait dans Saint-Jean-Iberville-Napierville aux élections fédérales de 1957. Élu député libéral à la Chambre des communes dans cette circonscription en 1958, puis réélu en 1962 et en 1963. Secrétaire parlementaire au Secrétariat d'État du 14 mai 1963 au 2 février 1964. Nommé membre du Conseil privé le 3 février 1964. Ministre d'État dans le cabinet Pearson du 3 février 1964 au 22 janvier 1965, date de sa démission. Défait comme candidat libéral indépendant en 1965. Élu chef du Ralliement créditiste du Québec le 4 février 1973. Candidat de ce parti défait dans Saint-Jean aux élections provinciales de 1973. Quitta le Ralliement créditiste et fonda le Parti présidentiel le 5 mai 1974. Démissionna du Parti présidentiel le 21 octobre 1974.
Animateur à la radio à CKVL, à CKAC et à CHLT. Président de Publivox. Propriétaire d'une agence de voyages à compter de 1981. Président de Tours Expert à compter de 1988.
Fils d'Hector Dupuis, député libéral fédéral de Sainte-Marie de 1950 à 1958. A publié Des souvenirs ... et des regrets aussi en 2003.
Date de mise à jour de la biographie : Mars 2009, site de l'Assemblée Nationale du Québec
Yvon a épousé LANGEVIN, Roberte [Feuille familiale] [Tableau familial]
|